0 голосов
0 просмотров

Выполните действие 684*245_ 675*246

спросил от (55 баллов) в категории Математика

2 Ответы

0 голосов
ответил от Легенда (84.6k баллов)
 
Лучший ответ

684*245-675*246=684*245-675*(245+1)=684*245-675*245-675=245*(684-675)-675=

=245*9-675=2205-675=1530

0 голосов
ответил от Начинающий (870 баллов)

684 х245 =167580

675х246=166050

167580-166050=1530

Добро пожаловать на сайт Ответы онлайн, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...